CGRH- Portaria da Coordenadora, de 11/01/2022.
A Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, no uso da competência conferida por meio das Resoluções SE 47/2010 e SE 64/2011, Concede, nos termos dos artigos 8º e 9º da LC 1.256/2015, a Gratificação de Gestão Educacional, a ser calculada mediante aplicação de percentuais sobre a Faixa I, Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Classe de Suporte Pedagógico - EV-CSP, que trata o artigo 32 da LC 836/1997 e alterações no termo da LC 1.204/2013, na seguinte conformidade:
Cargo, Nome, RG, DI, Vigência;
DIRIGENTE REGIONAL
Ailton Jose Agostini, RG 21904584, DI 1, vigência de
17/12/2021 até 31/12/2021;
Henais Maria Avizu Nozella de Oliveira, RG 9677338, DI 1,
vigência de 22/11/2021 até 06/12/2021;
Jose das Dores Satiro, RG 16167037, DI 1, vigência de
16/12/2021 até 30/12/2021;
Vanderlei Galindo, RG 14819806, DI 1, vigência de
09/12/2021 até 23/12/2021;
Vanderlei Galindo, RG 14819806, DI 1, vigência de
08/09/2021 até 22/09/2021.
SUPERVISOR DE ENSINO
Celso Fernando Iversen, RG 22754053, DI 1, a partir de
01/01/2022.
DIRETOR DE ESCOLA
Ademir Lopes, RG 15592158, DI 1, a partir de 30/12/2021;
Adilson Grandino, RG 18135439, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Adriana Cristina Pavan Fazanaro, RG 29175508, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Adriana Lucia da Rocha Antonio, RG 20913496, DI 2, a
partir de 30/12/2021;
Alessandra Andrea Valerio Pinto, RG 26352825, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Alessandra Corbett Pisco, RG 22496830, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Aline Maria Victor de Azevedo, RG 43301541, DI 1, vigência
de 15/10/2021 até 29/10/2021;
Aline Maria Victor de Azevedo, RG 43301541, DI 1, vigência
de 20/08/2021 até 03/09/2021;
Ana Glaucia Brandini Neves Souza, RG 24341744, DI 3,
vigência de 16/12/2021 até 30/12/2021;
Andrea Aparecida Codolo Selestino, RG 25313154, DI 1,
vigência de 17/12/2021 até 31/12/2021;
Angela Maria Alves dos Santos Martinez, RG 26447426, DI
1, vigência de 23/11/2021 até 22/12/2021;
Antonio Marcos da Silva Canos, RG 32504368, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Ariovaldo Jacquier de Souza, RG 17193396, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Benedito da Silva, RG 24270540, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Caio Cesar da Silva Luiz, RG 40456167, DI 2, a partir de
30/12/2021;
Camila Ferraz Prates, RG 30467612, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Caroline Saraiva Oliveira, RG 27332692, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Cecille Boulle Figueiredo, RG 24792766, DI 1, vigência de
02/12/2021 até 31/12/2021;
Celso Juliano de Souza Konrad, RG 28618587, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Christian Marcelo Perez, RG 23945499, DI 1, vigência de
26/11/2021 até 10/12/2021;
Cibele Mello de Paula, RG 29777202, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Cintia Mara Gosdovich, RG 20555718, DI 1, vigência de
26/11/2021 até 10/12/2021;
Cintia Mellado Batista, RG 21272273, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Cleusa Maria Silva Melchior, RG 8813679, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Cristiane da Silva Garcia, RG 33817363, DI 2, a partir de
30/12/2021;
Cristiane Furlan, RG 20622275, DI 1, a partir de 30/12/2021;
Debora Orefice D Agostino, RG 15958203, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Donald Gevartosky Arruda, RG 27768999, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Edileuza dos Santos Almeida, RG 11103937, DI 2, a partir
de 30/12/2021;
Edmara Gizelia Garcia Braz, RG 24103417, DI 1, vigência de
28/06/2021 até 12/07/2021;
Edmara Gizelia Garcia Braz, RG 24103417, DI 1, vigência de
08/11/2021 até 22/11/2021;
Edneia Cristina Lourenco Silva, RG 28239365, DI 1, vigência
de 13/09/2021 até 27/09/2021;
Elaine Cristina Marques, RG 27907371, DI 2, vigência de
22/11/2021 até 06/12/2021;
Eleandro Lopes Depieri, RG 1019005, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Elenilva Santos Batista, RG 25755012, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Eliane Arcanjo Ramos, RG 26321833, DI 1, vigência de
01/12/2021 até 15/12/2021;
Elias Barrozo, RG 17724158, DI 1, vigência de 23/11/2021
até 07/12/2021;
Elisabete Aparecida Fernandes Wink, RG 11850007, DI 1,
vigência de 06/12/2021 até 20/12/2021;
Elisangela Maria do Amaral Souza, RG 29015681, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Elisangela Pereira dos Santos, RG 29225798, DI 1, vigência
de 16/11/2021 até 30/11/2021;
Erica Belini, RG 27556046, DI 1, vigência de 22/11/2021
até 05/01/2022;
Fabiana Alves Conceicao de Moraes, RG 30661350, DI 2, a
partir de 30/12/2021;
Fabiola Capeline Landin Moura, RG 33942137, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Fernanda Cirera Marques Moreno, RG 42192440, DI 2,
vigência de 18/11/2021 até 02/12/2021;
Francisco Jose Silva, RG 40871394, DI 1, vigência de
03/11/2021 até 17/11/2021;
Gabriela Cavalcante Marques Pires, RG 41622943, DI 1,
vigência de 10/05/2021 até 24/05/2021;
Georzineide Germano Maciel, RG 19862749, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Gislene Ronca de Souza, RG 18737070, DI 1, vigência de
23/11/2021 até 07/12/2021;
Gladston Ferreira da Silva, RG 30570426, DI 1, vigência de
10/11/2021 até 24/11/2021;
Inez Sassa Carvalho, RG 13535483, DI 2, vigência de
16/11/2021 até 15/12/2021;
Ingrid Rasne Ferreira de Barros, RG 48999116, DI 1, vigência
de 01/10/2021 até 15/10/2021;
Ivani Bezerra Barbazza, RG 14269847, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Ivanice Costa Pereira, RG 30711427, DI 1, vigência de
22/11/2021 até 06/12/2021;
Izabel Aparecida Alves Bueno, RG 16871801, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Izaias Soares Mariano, RG 24980963, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Jane de Moraes Cardoso, RG 28802777, DI 2, a partir de
28/12/2021;
Jefferson Correa de Jesus, RG 32973991, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Jose Roberto Tavares Santos, RG 15259613, DI 2, vigência
de 01/12/2021 até 15/12/2021;
Jose Salvador de Almeida, RG 20169083, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Jucelene Gimenes, RG 27825545, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Juliana Maria Eggert Pessoa, RG 34463847, DI 2, vigência
de 06/12/2021 até 20/12/2021;
Karen Camila da Silva, RG 33554338, DI 1, vigência de
18/10/2021 até 16/11/2021;
Karin Oliveira de Carvalho Freitas, RG 30279033, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Karina Cristofoletti Sarto, RG 26263946, DI 1, vigência de
06/12/2021 até 20/12/2021;
Karla Cenira da Silva Santos, RG 19154859, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Katia Nogueira de Azevedo Bedran, RG 12664398, DI 1,
vigência de 13/12/2021 até 27/12/2021;
Keila Alves de Andrade, RG 21177110, DI 1, vigência de
15/12/2021 até 29/12/2021;
Klicia Cristina de Oliveira, RG 32829309, DI 1, vigência de
16/12/2021 até 30/12/2021;
Leandro Laurenti, RG 25178869, DI 1, a partir de 30/12/2021;
Lia Ines Farias Abarza, RG 32665638, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Luan Michel Gasparello Ramos, RG 44882910, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Lucilene dos Santos Silva, RG 28863517, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Luis Erivaldo de Souza Melo, RG 23607763, DI 2, a partir
de 30/12/2021;
Magda Aparecida da Silva, RG 12998668, DI 1, a partir de
18/11/2021;
Maikon Oliveira Liporoni, RG 34728196, DI 1, vigência de
16/12/2021 até 30/12/2021;
Marcia Aparecida Silva Leite, RG 21865992, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Marcio da Fonseca, RG 19965144, DI 2, a partir de
30/12/2021;
Marcos dos Santos, RG 16313513, DI 2, vigência de
13/12/2021 até 27/12/2021;
Margaret Aparecida Ferrer Sorrilha, RG 26657948, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Margarete Fernandes Freire, RG 18450820, DI 1, vigência de
03/11/2021 até 02/12/2021;
Margarete Fernandes Freire, RG 18450820, DI 1, vigência de
09/08/2021 até 17/10/2021;
Margarete Fernandes Freire, RG 18450820, DI 1, vigência de
25/05/2021 até 07/08/2021;
Maria Augusta de Oliveira Michiles, RG 19105937, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Maria de Lourdes de Oliveira Carrasco, RG 17938825, DI 1,
a partir de 30/12/2021;
Maria Fernanda Pereira Anselmo, RG 28643673, DI 2, a
partir de 30/12/2021;
Marli Aparecida Robles, RG 16533163, DI 2, vigência de
13/12/2021 até 27/12/2021;
Mateus Leite de Souza, RG 33627369, DI 1, a partir de
21/12/2021;
Monica Rejane Margonato, RG 33405059, DI 1, vigência de
15/03/2021 até 29/03/2021;
Patricia Rocha Pereira, RG 24446102, DI 1, vigência de
13/12/2021 até 27/12/2021;
Priscila Gobbo Cerimarco Ramos, RG 25542984, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Regina Celia Bertolino Muniz, RG 16763536, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Reginaldo Carlos Silva, RG 19685209, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Ronaldo de Almeida da Conceicao, RG 29926827, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Rosana Maria Bigaton Leoni, RG 16107767, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Rosangela Simoes dos Santos, RG 23260393, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Rosemeire dos Santos Alesina, RG 17193296, DI 1, vigência
de 13/10/2021 até 27/10/2021;
Samara Soares de Souza Molina, RG 33830322, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Sandra Vieira da Silva Brito, RG 26226025, DI 1, vigência de
16/11/2021 até 30/11/2021;
Sara Brasil do Nascimento, RG 29369933, DI 3, a partir de
30/12/2021;
Selma Feba Tesini, RG 18522683, DI 2, vigência de
01/12/2021 até 16/12/2021;
Serede Matias, RG 27750897, DI 1, a partir de 07/12/2021;
Sergio Jose da Silva, RG 28321711, DI 1, vigência de
06/12/2021 até 20/12/2021;
Sheila Cristina Baptista de Carvalho, RG 21320022, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Silviane Maria Magdalon Dalge, RG 28389862, DI 1, vigência
de 12/11/2021 até 11/12/2021;
Simone Cristina de Araujo Soares, RG 24375188, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Simone Ferreira de Oliveira, RG 24967770, DI 1, vigência de
08/09/2021 até 22/09/2021;
Simone Ferreira de Oliveira, RG 24967770, DI 1, vigência de
01/03/2021 até 15/03/2021;
Sueli Iolanda Vidulic de Oliveira, RG 19565821, DI 2, a
partir
de 30/12/2021;
Sueli Ribeiro Theodoro, RG 28213121, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Tatiana Aparicio Vidotti Vila Real, RG 27014425, DI 2,
vigência de 01/12/2021 até 15/12/2021;
Valdecir Michelotti, RG 17830342, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Valeria Camila Pereira, RG 23545102, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Valmir Alves de Azevedo, RG 17991689, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Vanessa Cristina Silva Navarro, RG 32442844, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Vera Lucia dos Santos Marcondes Leite, RG 14398791, DI 1,
vigência de 09/12/2021 até 23/12/2021;
Vilson Luis Batelo, RG 30885725, DI 1, vigência de
10/12/2021 até 24/12/2021;
Virginia Angelica de Oliveira Vieira Goncalves, RG 14728856,
DI 1, a partir de 03/01/2022;
Viviane Almeida Silva, RG 28971334, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Viviane Cristina Possani Aona, RG 30151924, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Wellington de Jesus Carvalho, RG 34514442, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Wiliam Malcate Viana, RG 15882572, DI 1, vigência de
23/11/2021 até 22/12/2021.
A Coordenadora da Coordenadoria
de Gestão de Recursos Humanos, no uso da competência conferida por meio das
Resoluções SE 47/2010 e SE 64/2011, Cessa, nos termos dos artigos 8º e 9º da LC
1.256/2015, a Gratificação de Gestão Educacional, a ser calculada mediante aplicação
de percentuais sobre a Faixa I, Nível I, da Estrutura I, da Escala de
Vencimentos – Classe de Suporte Pedagógico - EV-CSP, que trata o artigo 32 da
LC 836/1997 e alterações no termo da LC 1.204/2013, na seguinte conformidade:
Cargo, Nome, RG, DI, Vigência;
SUPERVISOR DE ENSINO
Elaine Maria Nocera Kaizer, RG 29424132, DI 1, a partir
de 26/12/2021;
Lucas Ramon Rosa e Silva, RG 42435158, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Perceli Gomes Elias Mariano Pereira, RG 27774189, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Silvia Helena Novaga Baqueta, RG 24228688, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Teresa Cristina de Oliveira Vasconcelos, RG 10850763, DI 1,
a partir de 30/12/2021.
DIRETOR DE ESCOLA
Adaulto Avelino Campos, RG 15882110, DI 1, a partir de
04/01/2022;
Ademir Lopes, RG 15592158, DI 1, a partir de 30/12/2021;
Adileia Aparecida Batista Monteiro, RG 20437407, DI 1, a
partir de 16/12/2021;
Adilson Grandino, RG 18135439, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Adriana Cristina Pavan Fazanaro, RG 29175508, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Adriana Lucia da Rocha Antonio, RG 20913496, DI 2, a
partir de 30/12/2021;
Alessandra Andrea Valerio Pinto, RG 26352825, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Alessandra Corbett Pisco, RG 22496830, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Ana Paula de Nani Bissoli Consolino, RG 24411272, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Antonio Marcos da Silva Canos, RG 32504368, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Ariovaldo Jacquier de Souza, RG 17193396, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Benedito da Silva, RG 24270540, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Camila Ferraz Prates, RG 30467612, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Caroline Saraiva Oliveira, RG 27332692, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Celso Juliano de Souza Konrad, RG 28618587, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Cibele Mello de Paula, RG 29777202, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Cleusa Maria Silva Melchior, RG 8813679, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Cristiane da Silva Garcia, RG 33817363, DI 2, a partir de
30/12/2021;
Cristiane Furlan, RG 20622275, DI 1, a partir de 30/12/2021;
Daniel Carvalho Nhani, RG 30037713, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Debora Orefice D Agostino, RG 15958203, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Diego Moreno Pereira, RG 46705498, DI 2, a partir de
30/12/2021;
Donald Gevartosky Arruda, RG 27768999, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Edivando Jesus dos Anjos Santos, RG 30834364, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Eleandro Lopes Depieri, RG 1019005, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Elenilva Santos Batista, RG 25755012, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Elisabete Zanuncio, RG 17291728, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Elisangela Maria do Amaral Souza, RG 29015681, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Elton Brizio, RG 30868932, DI 1, a partir de 30/12/2021;
Fabiana Alves Conceicao de Moraes, RG 30661350, DI 2, a
partir de 30/12/2021;
Fabiola Capeline Landin Moura, RG 33942137, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Georzineide Germano Maciel, RG 19862749, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Ivani Bezerra Barbazza, RG 14269847, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Izabel Aparecida Alves Bueno, RG 16871801, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Izaias Soares Mariano, RG 24980963, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Jane de Moraes Cardoso, RG 28802777, DI 2, a partir de
13/12/2021;
Jefferson Correa de Jesus, RG 32973991, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Jose Salvador de Almeida, RG 20169083, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Karin Oliveira de Carvalho Freitas, RG 30279033, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Katia Cilene Tavares dos Santos, RG 20202105, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Lia Ines Farias Abarza, RG 32665638, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Luan Michel Gasparello Ramos, RG 44882910, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Lucilene dos Santos Silva, RG 28863517, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Luis Erivaldo de Souza Melo, RG 23607763, DI 2, a partir
de 30/12/2021;
Magda Aparecida da Silva, RG 12998668, DI 1, a partir de
03/11/2021;
Marcia Aparecida Silva Leite, RG 21865992, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Margaret Aparecida Ferrer Sorrilha, RG 26657948, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Maria Augusta de Oliveira Michiles, RG 19105937, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Maria das Dores Pereira Stadella, RG 10554875, DI 1, a
partir de 04/01/2022;
Maria das Dores Pereira Stadella, RG 10554875, DI 1, a
partir de 04/01/2022;
Maria de Lourdes de Oliveira Carrasco, RG 17938825, DI 1,
a partir de 30/12/2021;
Maria Fernanda Pereira Anselmo, RG 28643673, DI 2, a
partir de 30/12/2021;
Mateus Leite de Souza, RG 33627369, DI 1, a partir de
06/12/2021;
Mauro da Silva Inacio, RG 22237819, DI 1, a partir de
17/12/2021;
Mirian Cristina Ramos Marcal, RG 22814949, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Reginaldo Carlos Silva, RG 19685209, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Reinaldo Sebastiao da Silva, RG 24436165, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Renata Flavia Pereira, RG 28095394, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Rita de Cassia de Barros Trannin, RG 19487504, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Rosana Maria Bigaton Leoni, RG 16107767, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Sara Brasil do Nascimento, RG 29369933, DI 3, a partir de
30/12/2021;
Selma Oliveira Carvalho Vieira Lezzo, RG 19485132, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Sheila Cristina Baptista de Carvalho, RG 21320022, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Silvio Luciano da Silva, RG 7428668, DI 1, a partir de
04/01/2022;
Simone Aparecida Pereira da Silva, RG 18146613, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Simone Cristina de Araujo Soares, RG 24375188, DI 1, a
partir de 30/12/2021;
Suelen de Faria Goncalves do Nascimento, RG 40572438, DI
1, a partir de 30/12/2021;
Sueli Iolanda Vidulic de Oliveira, RG 19565821, DI 2, a
partir
de 30/12/2021;
Sueli Ribeiro Theodoro, RG 28213121, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Teder Roberto Sacoman, RG 29635824, DI 1, a partir de
23/12/2021;
Valdecir Michelotti, RG 17830342, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Valeria Camila Pereira, RG 23545102, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Valmir Alves de Azevedo, RG 17991689, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Vanessa Cristina Silva Navarro, RG 32442844, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Virginia Angelica de Oliveira Vieira Goncalves, RG 14728856,
DI 1, a partir de 17/12/2021;
Viviane Almeida Silva, RG 28971334, DI 1, a partir de
30/12/2021;
Viviane Cristina Possani Aona, RG 30151924, DI 1, a partir
de 30/12/2021;
Wellington de Jesus Carvalho, RG 34514442, DI 1, a partir
de 30/12/2021.
Despacho do Coordenadora de 11/01/2022
Assunto: Licença sem
vencimentos para tratar de assuntos particulares.
Tendo em vista as manifestações
do Centro de Vida Funcional, do Departamento de Administração de Pessoal desta Coordenadoria,
defiro os pedidos dos interessados, nos termos do artigo 202 da Lei 10.261/68,
conforme segue:
NOME, RG, DI, DE
Adriana de Oliveira Francisco Santos, RG.19724217-0, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao de Jundiai;
Alessandro Andrade de Oliveira, RG.29184925-8, 2, Diretoria
de Ensino - Regiao de Marilia;
Alexandre Nazario da Silva, RG.23725351, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao Leste 2;
Ana Cecilia Carnelossi, RG.45240439-3, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Sao Jose do Rio Preto;
Ana Lucia Ribeiro, RG.27049264-1, 1, Diretoria de Ensino
- Regiao Sul 1;
Ana Paula Alves Ferreira Amaral, RG.27505859-1, 2, Diretoria
de Ensino - Regiao de Jundiai;
Andreia Leme de Siqueira, RG.22052519-5, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao de Jacarei;
Ayra Cristina Pinheiro, RG.33565993-7, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao de Caieiras;
Candida Vicco de Souza, RG.13873458-6, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao Mogi Cruzes;
Carlos Henrique Cristianini de Moraes, RG.30037754, 2,
Diretoria de Ensino - Regiao de Sao Jose do Rio Preto;
Carlos Henrique Vieira, RG.46444620-X, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao Guarulhos Sul;
Cassia Maria Onofre Sarraf, RG.10341661-4, 3, Diretoria de
Ensino - Regiao Leste 5;
Celia Coelho da Silva Barbosa, RG.23041031-5, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Norte 1;
Daniela Antunes Carvalho, RG.33375881-X, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao Leste 2;
Debora Cristina Passoni Bertolini, RG.43142989-3, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao de Sao Joao da Boa Vista;
Deusilene Lima Silva, RG.34636418-8, 2, Diretoria de Ensino
- Regiao Leste 2;
Edi Carlos Ferreira, RG.M8509053, 2, Diretoria de Ensino -
Regiao de Presidente Prudente;
Edilson Lucena, RG.28570329-8, 2, Diretoria de Ensino -
Regiao de Braganca Paulista;
Elaine Aparecida da Silva, RG.30883773-3, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Itapevi;
Eliana Aparecida de Oliveira, RG.23998465-1, 2, Diretoria
de Ensino - Regiao de Americana;
Eliane Vieira dos Reis, RG.29493154-5, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao Penapolis;
Eliton Dias da Silva, RG.64658279-3, 1, Diretoria de Ensino
- Regiao Leste 5;
Elizabeth Aparecida Pereira Tapias Martinez, RG.24600689-
4, 2, Diretoria de Ensino - Regiao de Marilia;
Erik Ribamar dos Santos, RG.22805582-9, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao Mogi Cruzes;
Erika Cristina de Souza Pereira, RG.40227946-3, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Leste 2;
Fernanda Silveira de Faria Augustowsky, RG.30673231-2, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao Leste 1;
Fernando Branquinho Motta, RG.17314271-0, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Mogi Cruzes;
Fernando Cunha Sato, RG.27091795-0, 1, Diretoria de Ensino -
Regiao Carapicuiba;
Fernando Eugenio Sarubo Rodrigues, RG.33130517-3, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao de Itapetininga;
Flavia Mercurio Prates, RG.24903517-0, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao de Araraquara;
Francielle Sandoval, RG.47593797-1, 1, Diretoria de Ensino
- Regiao Mogi Cruzes;
Francine Dell Aringa da Silva Tomasi, RG.43777231-7, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao de Sorocaba;
Gabriela Cristina de Souza, RG.40284914-0, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Sorocaba;
Giuliana Lanfranchi Marques de Andrade, RG.44700280-6,
1, Diretoria de Ensino - Regiao Norte 1;
Indira Carvalho Mendes da Costa, RG.41805228-1, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Leste 1;
Ione Gora da Silva Moreira, RG.27026757-8, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao de Jacarei;
Iracema de Carmem Leal Duarte, RG.46070220-8, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao de Pirassununga;
Ivan Carbone, RG.27784251-7, 1, Diretoria de Ensino -
Regiao de Maua;
Jose Roberto Rodrigues dos Santos, RG.55379611-2, 2,
Diretoria de Ensino - Regiao de Itapetininga;
Juliana Cristina da Silva Pinto Lecate, RG.42478378-2, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao de Braganca Paulista;
Juliana Rosa Marques, RG.43268820-1, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao de Itarare;
Juliane Beraldo Pereira, RG.43494550-X, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Itu;
Lavinia Baltazar Pio, RG.25253002-0, 2, Diretoria de Ensino
- Regiao de Apiai;
Leia Patricia Camargos, RG.29133424-6, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao Fernandopolis;
Luiz Carlos Nunes de Santana, RG.22545170, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Santos;
Magali Aparecida dos Santos Ribeiro, RG.10526350-3, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao Leste 5;
Manuela Loredana Chiaravalle, RG.43524060-2, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Mogi Cruzes;
Maralina Ricardo Ferreira, RG.24669991-7, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao de Caieiras;
Marcia Cristina Lopes de Jesus Silva, RG.22761403-3, 2,
Diretoria de Ensino - Regiao Sul 1;
Maria Aparecida Souza de Brito, RG.25721724-1, 2, Diretoria
de Ensino - Região Itaquaquecetuba;
Maria Cecilia Rodrigues Quintal Ragognette, RG.18351357-
5, 1, Diretoria de Ensino - Regiao de Santo Andre;
Maria Eliana Francischinelli Martins, RG.33663160-1, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao de Itu;
Mariana Borgato Pereira, RG.34473270-8, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Sao Roque;
Michelle Andre Trigo, RG.26215422-5, 1, Diretoria de Ensino
- Regiao de Miracatu;
Monica Cristiane Moraes Tiago, RG.27778715-4, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Mogi Cruzes;
Priscila Lima Martins, RG.49210360-4, 1, Diretoria de Ensino
- Regiao Leste 5;
Raphael Fernandes de Oliveira, RG.48358709-6, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao de Americana;
Renata Colaco Cesar Teixeira, RG.27937698-4, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Leste 5;
Renata da Costa Gomes Sandoval, RG.22672534-0, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao de Sao Joao da Boa Vista;
Renata Rezende Teixeira de Faria, RG.MG7329570, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao de Sao Joao da Boa Vista;
Ricardo Chagas Andrade, RG.32068083-6, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Osasco;
Rodrigo Moises, RG.43645957-7, 2, Diretoria de Ensino -
Regiao Guarulhos Sul;
Rosana Cristina dos Santos Pereira, RG.7031732-0, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao de Itarare;
Rosimar Sabino Pinto, RG.17531972-8, 2, Diretoria de Ensino
- Regiao de Maua;
Samanta de Almeida Santos Matsui, RG.29271083-5, 2,
Diretoria de Ensino - Regiao de Itapetininga;
Selma Martins Pizzetti, RG.27952839-5, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao Leste 5;
Sheila Cristina Paula de Carvalho, RG.25180184-6, 2,
Diretoria de Ensino - Regiao de Maua;
Silvia Maria Garcia Pinto, RG.25758171-6, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao Leste 1;
Simone Vicente Ferreira de Franca, RG.22924274-1, 1,
Diretoria de Ensino - Regiao Norte 1;
Solange Lopes Marques Mesquita, RG.983200, 1, Diretoria
de Ensino - Regiao Leste 5;
Soraia Bellarmino Sa Freire, RG.13483573-6, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Marilia;
Suelen Matos de Melo, RG.41712139-8, 2, Diretoria de
Ensino - Regiao Mogi Cruzes;
Tais Klink Bartolomei Sarnelli, RG.33421129-3, 2, Diretoria
de Ensino - Regiao de Braganca Paulista;
Thais Benitez Braga Odashima, RG.29105099-2, 2, Diretoria
de Ensino - Regiao Mogi Cruzes;
Thaisa Barreto dos Santos Felipe, RG.46212405-8, 2,
Diretoria de Ensino - Regiao de Braganca Paulista;
Thamires Massa Arruda, RG.29839474-1, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao Leste 5;
Tiago de Jesus Ramos, RG.40577460, 1, Diretoria de Ensino
- Região Itaquaquecetuba;
Vanessa de Carvalho Lopes, RG.21137799-5, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Diadema;
Vanessa Fernandes Rodrigues, RG.33354852-8, 2, Diretoria
de Ensino - Regiao de Maua;
Wilson Henrique Negrao, RG.32583513-5, 1, Diretoria de
Ensino - Regiao de Jales.
20 – São Paulo, 132
(7) Diário Oficial Poder Executivo - Seção II quarta-feira, 12 de janeiro de
2022