Decretos de 11-1-2022
Exonerando, nos termos do art. 58, I, c.c. o § 1º, item 2, da LC 180-78, os abaixo indicados, dos cargos das referências da EV-C a que se refere a LC 1.080-2008, e alterações posteriores, do SQC-I-QSE:
Diretor I, Ref. 6: Thiago Augusto das Chagas, RG
40.893.204-1;
Assessor II, Ref. 2: Camila de Paula Silveira, RG
40.294.376-9.
Nomeando, nos termos do inc. I do art. 20 da LC 180-78, os
abaixo indicados, para exercer, em comissão e em Jornada Completa de Trabalho,
os cargos a seguir mencionados, das referências da EV-C a que se refere a LC
1080-2008, alterada pela LC 1.306-2017, do SQC-I-QSE:
Diretor Técnico II, Ref. 11
Centro de Informações Educacionais e Gestão da Rede Escolar
Diretoria de Ensino - Região Centro Sul: Rosa Lia Montefusco
Lopes, RG 13.244.421-5, cargo vago em decorrência da exoneração de Ivete
Fattori Giovanetti, RG 10.467.528-7 (D.O.1º-6-2019);
Diretoria de Ensino - Região Leste 1: Marcos Roberto Leite Siqueira,
RG 15.263.956-1, cargo vago em decorrência da exoneração de Claudia Cecilia da
Silva, RG 12.778.845-1 (D.O.4-8-2016);
Diretoria de Ensino - Região Leste 3: Patricia Mendes da Silva,
RG 28.680.793-2, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Norte 2: Marcia Magalhaes Garcia,
RG 16.580.243-1, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Sul 1: Graziela Duarte Reis do Vale,
RG 24.254.092-2, cargo vago em decorrência da exoneração de Analuci Martins da
Silva, RG 15.556.528-X (D.O. 16-10-2015);
Diretoria de Ensino - Região Sul 2: Maria Neusa Pereira da Silva
Machado, RG 6.297.803, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Caieiras: Isabel Cristina
Carvalho, RG 24.817.717-5, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Carapicuiba: Claudenir Dantas Cangussu,
RG 19.845.317-6, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Diadema: Augusto Souza Tavares,
RG 48.003.756-5, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Itaquaquecetuba: Juliana Morales
Morroni Freitas, RG 33.649.987-5, cargo vago em decorrência da exoneração de Benedito
Alves de Camargo Filho, RG 18.616.915-2 (D.O. 23-3-2018);
Diretoria de Ensino - Região Mogi das Cruzes: Teise de Lourdes
Cardoso Amador, RG 22.286.886-7, cargo vago em decorrência da exoneração de
Roseli Aparecida Miguel, RG 10.127.119-0 (D.O. 24-3-2015);
Diretoria de Ensino - Região Osasco: Nadia Aparecida Lopes
de Camargo, RG 7.938.307-5, cargo vago em decorrência do falecimento de Teresa
Cristina Roque Pires, RG 8.056.433-1 (D.O. 18-5-2017);
Diretoria de Ensino - Região Santo Andre: Marli Rodrigues da
Cunha, RG 14.273.778-1, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Suzano: Maria Leonor Prado Calil,
RG 13.318.516-3, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Taboao da Serra: Roberval Baro,
RG 26.520.780-0, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Andradina: Joao Aparecido
Pauletti Santucci, RG 15.751.076-1, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Assis: Camila de Paula Silveira
RG 40.294.376-9, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Birigui: Edenise Catarim
Cruzato, RG 29.661.568-7, cargo vago em decorrência da exoneração de Viviane
Reis Ribeiro, RG 32.724.563-3 (D.O. 20-1-2018);
Diretoria de Ensino - Região Campinas Leste: Monica de Abreu
Novo, RG 26.814.007-8, cargo vago em decorrência da exoneração de Sara Iglesias
Manetti, RG 7.597.145-8 (D.O. 11-10-2016);
Diretoria de Ensino - Região Campinas Oeste: Denise Juliano,
RG 18.622.900, cargo vago em decorrência da exoneração de Alexandre Bittencourt
Faria, RG 22.699.524-0 (D.O. 18-10-2012);
Diretoria de Ensino - Região Capivari: Nara Macluf Grisotto
Costa, RG 25.480.964-9, cargo vago em decorrência da exoneração de Regina
Valeria de Oliveira Forchetti Andrade, RG 19.444.374-7 (D.O.9-4-2021);
Diretoria de Ensino - Região Fernandopolis: Silvana Peres
Beluci Freitas, RG 13.116.800-9, cargo vago em decorrência da exoneração de
Jose Adauto Aniceto de Lima, RG 7.277.963 (D.O. 12-2-2019);
Diretoria de Ensino - Região Itapetininga: Talita Gabriele Momberg
Silva Cassanjo, RG 41.749.545, cargo vago em decorrência da exoneração de
Eliana de Sales Almeida, RG 18.447.135-7 (D.O. 19-12-2015);
Diretoria de Ensino - Região Itu: Daniela Alice Bonaventura de
Oliveira, RG 25.411.390-4, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Jaboticabal: Keli Cristiane
Dias Real de França, RG 32.745.320-5, cargo vago em decorrência da exoneração
de Rita de Cassia Aprecida Souza Lima Alessi, RG 6.423.218-9 (D.O. 24-6-2016);
Diretoria de Ensino - Região Jacarei: Antonio Benedito Maia,
RG 12.996.016-0, cargo vago em decorrência da exoneração de Idalise Bernardi
Bage, RG 18.287.698-6 (D.O. 30-11-2012);
Diretoria de Ensino - Região Jales: Aline Cristina Donda
Angelini, RG 40.532.933-7, cargo vago em decorrência da exoneração de Francisco
de Assis Leonel Teixeira, RG 14.174.138-7 (D.O. 26-8-2016);
Diretoria de Ensino - Região Jose Bonifacio: Valdirene de Fatima
Bispo Marques, RG 18.307.093-8, cargo vago em decorrência da exoneração de
Carla Simone Vanzela, RG 20.357.308-0 (D.O. 8-1-2021);
Diretoria de Ensino - Região Marilia: Maria Cristina Pereira
Bonfim, RG 17.653.051, cargo vago em decorrência da exoneração de Silvia Regina
Zanela Lima Velanga, RG 11.655.948-2 (D.O.3-12-2016);
Diretoria de Ensino - Região Miracatu: Mauricio Ricardo Caliman,
RG 22.084.522-0, cargo vago em decorrência da exoneração de Maria Jose Aparecida
Costa Ribeiro Zanchetta, RG 15.197.048-8 (D.O.1º-5-2019);
Diretoria de Ensino - Região Pindamonhangaba: Mateus Rogerio
Correa, RG 34.501.837-0, cargo vago em decorrência da exoneração de Aparecida
Nilcea Camargo, RG 14.094.694-9 (D.O.9-4-2021);
Diretoria de Ensino - Região Piracicaba: Andrea Carla Crippa
Mantello Caetano, RG 44.260.103-7, cargo vago em decorrência da exoneração de
Andre Bortolazzo Correr, RG 43.552.969-9 (D.O.9-3-2019);
Diretoria de Ensino - Região Piraju: Thiago Augusto das Chagas,
RG 40.893.204-1, cargo vago em decorrência da exoneração de Sonia Aparecida do
Amaral Encarnação, RG 7.193.652- X (D.O. 19-4-2016);
Diretoria de Ensino - Região Pirassununga: Ana Ligia Comin Gatarossa,
RG 30.326.680-6, cargo vago em decorrência da exoneração de Alessandra Ramos,
RG 32.573.542-6 (D.O.5-11-2020);
Diretoria de Ensino - Região Presidente Prudente: Fernando Tosta
dos Santos, RG 44.187.730-8, cargo vago em decorrência da exoneração de Aparecida
Feitoza Dasilva Message, RG 7.595.641-X (D.O.7-11-2020);
Diretoria de Ensino - Região Registro: Barbara Renata
Ribeiro de Ramos, RG 48.925.314-3, cargo vago em decorrência da exoneração de
Marli Ponsoni Marques, RG 7.732.415-8 (D.O. 30-6-2020);
Diretoria de Ensino - Região Ribeirão Preto: Laura Zucolo Astun,
RG 48.590.337-4, cargo vago em decorrência da exoneração de Luiz Augusto Gomes,
RG 11.517166-6 (D.O.5-5-2021);
Diretoria de Ensino - Região Santo Anastacio: Alexandra de Angelo,
RG 33.249.307-6, cargo vago em decorrência da exoneração de Amélia Tiziko
Katayama Koyama, RG 6.105.977-8 (D.O. 30-5-2020);
Diretoria de Ensino - Região São Joao da Boa Vista: Camila Maria
Valsecchi, RG 34.121.602-1, cargo vago em decorrência da exoneração de Danilo
Antonio Belloti da Costa, RG 32.927.315-2 (D.O. 17-3-2018);
Diretoria de Ensino - Região São Joaquim da Barra: Katiuse Estefani
Costa Santos de Sousa, RG 30.114.964, cargo vago em decorrência da exoneração
de Cristiane Cruz Valizi, RG 21.965.054-8 (D.O. 24-12-2014);
Diretoria de Ensino - Região São Jose dos Campos: Rosana Pereira
da Silva, RG 23.346.158-9, cargo vago em decorrência da exoneração de Jane
Cristina da Silva, RG 23.453.737-1 (D.O.4-3-2021);
Diretoria de Ensino - Região São Roque: Thiago Vinicius
Pedroso Conti, RG 43.927.828-4, cargo vago em decorrência da exoneração de
Sueli Aparecida Negrao, RG 10.252.267-4 (D.O. 22-8-2018);
Diretoria de Ensino - Região Sertãozinho: Katia Cilene
Genaro Rodrigues, RG 28.025.153-1, cargo criado Lei 14.690-2012;
Diretoria de Ensino - Região Votorantim: Priscila Cristine Blanco
Ribeiro, RG 40.940.673-9, cargo vago em decorrência da exoneração de Isalise
Bernardo Bage, RG 18.287.698-6 (D.O.
10-4-2015).
Diário Oficial Poder
Executivo - Seção II quarta-feira, 12 de janeiro de 2022 página 1